Daimi Temsilcilik Tarihi ve Önceki Daimi Temsilcilerimiz
Daimi Temsilciliğimiz, Sayın Büyükelçi Fügen Ok’un 15 Ekim 1992’de güven mektubunu BM Viyana Ofisi, BM Sanayi ve Kalkınma Örgütü (UNIDO) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörlerine sunması ile faaliyetlerine başlamıştır.
Levent Eler
Büyükelçi
Pazartesi - Cuma
09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00
Tatil Günleri 2024
1.01.2024 | 1.01.2024 | Yeni Yılın İlk Günü |
29.03.2024 | 1.04.2024 | Avusturya Dini Tatili |
10.04.2024 | 10.04.2024 | Ramazan Bayramı |
1.05.2024 | 1.05.2024 | İşçi Bayramı |
17.06.2024 | 17.06.2024 | Kurban Bayramı |
28.10.2024 | 28.10.2024 | Avusturya Ulusal Bayramı |
29.10.2024 | 29.10.2024 | Cumhuriyet Bayramı |
25.12.2024 | 26.12.2024 | Noel Günü - Aziz Stephen Günü |
+49 30 30 807090