Büyükelçinin Özgeçmişi
1971 yılında Keşan’da doğan Büyükelçi Levent Eler, 1989 yılında T.E.D. Ankara Koleji’nden, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuş, 1994 yılında Birmingham Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.
Dışişleri Bakanlığı’nda meslek hayatına 1994 yılında BM Dairesi’nde başlayan Eler, merkezde çeşitli tarihlerde Havacılık Dairesi, Enerji Dairesi ve Yunanistan Dairesi’nde; yurtdışında ise, Tiflis Büyükelçiliği, BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği, Lefkoşa Büyükelçiliğive BM Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nde görev yapmıştır.
2016 Mayıs – 2019 Ocak tarihleri arasında Sana Büyükelçiliği görevini deruhte eden Büyükelçi Eler, son olarak merkezde Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Bakan Yardımcısı (Sn. Sedat Önal) Özel Müşaviri olarak görev yapmıştır.
Büyükelçi Eler 1 Haziran 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi olarak atanmış ve 1 Ağustos 2022 tarihinde görevine başlamıştır.
Büyükelçi Eler, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.
Pazartesi - Cuma
09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00
Tatil Günleri 2024
1.01.2024 | 1.01.2024 | Yeni Yılın İlk Günü |
29.03.2024 | 1.04.2024 | Avusturya Dini Tatili |
10.04.2024 | 10.04.2024 | Ramazan Bayramı |
1.05.2024 | 1.05.2024 | İşçi Bayramı |
17.06.2024 | 17.06.2024 | Kurban Bayramı |
28.10.2024 | 28.10.2024 | Avusturya Ulusal Bayramı |
29.10.2024 | 29.10.2024 | Cumhuriyet Bayramı |
25.12.2024 | 26.12.2024 | Noel Günü - Aziz Stephen Günü |
+49 30 30 807090